quienes fueron los presidentes
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:
№ Nombre Mandato Mandato Elección
1 Carlos Antonio López 14 de marzo de 1844 14 de marzo de 1854 1844
1 Carlos Antonio López 14 de marzo de 1854 14 de marzo de 1857 1854
1 Carlos Antonio López 14 de marzo de 1857 10 de septiembre de 1862 1857
Explicación:
Otras preguntas
Castellano,
hace 9 días
Matemáticas,
hace 17 días
Matemáticas,
hace 17 días
Informática,
hace 7 meses
Historia,
hace 7 meses