Menciona 3 presidentes de la República(chiapas) que antecedieron al actual
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:
Manuel Velasco Coello 8 de diciembre de 2012 al 7 de diciembre de 2018
Willy Ochoa Gallegos 29 de agosto de 2018 al 4 de septiembre de 2018
Manuel Velasco Coello4 de septiembre de 2018 al 7 de diciembre de 2018
Espero te ayude:)
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 7 días
Ciencias Sociales,
hace 7 días
Química,
hace 7 días
Geografía,
hace 14 días
Castellano,
hace 7 meses
Arte,
hace 7 meses