¿Cuáles han sido los Logros políticos en la carrera de Álvaro uribe?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Senador de la República de Colombia
20 de julio de 2014-18 de agosto de 2020[1]
20 de julio de 1986-20 de julio de 1994
Presidential Seal of Colombia.svg
39º. Presidente de la República de Colombia
7 de agosto de 2002-7 de agosto de 2010
Vicepresidente
Francisco Santos
Predecesor
Andrés Pastrana Arango
Sucesor
Juan Manuel Santos
Escudo de Antioquia.svg
Gobernador de Antioquia
1 de enero de 1995-31 de diciembre de 1997
Predecesor
Ramiro Valencia
Sucesor
Alberto Builes
Escudo de Medellin.svg
Alcalde de Medellín
Octubre de 1982-Diciembre de 1982
Gobernador
Álvaro Villegas Moreno
Predecesor
José Jaime Nicholls
Sucesor
Juan Felipe Gaviria
Logo-aeronautica.svg
Director de la Aeronáutica Civil
Enero de 1980-7 de agosto de 1982
Presidente
Julio César Turbay
Predecesor
Fernando Uribe Senior
Sucesor
César Villegas
Información personal
Nombre de nacimiento
Álvaro Uribe Vélez
Nacimiento
4 de julio de 1952 (68 años)
Medellín, Colombia
Residencia
Bogotá
Nacionalidad
Colombiano
Lengua materna
Español
Religión
Católica
Partido político
Partido Liberal Colombiano (1977-2001)
Asociación Primero Colombia.png Primero Colombia (2002-2010)
Partido de la U (2010-2013)
Centro Democrático (desde 2013)
Familia
Padres
Alberto Uribe Sierra
Laura Vélez Uribe
Cónyuge
Lina María Moreno Mejía
Hijos
Tomás, Jerónimo Alberto
Educación
Educado en
Universidad de Antioquia
Posgrado
Universidad de Harvard
Información profesional
Ocupación
Abogado, escritor y político
Empleador
Universidad de Georgetown
Distinciones
Collar de la Orden de Isabel la Católica
Golden Plate Award
Medalla Presidencial de la Libertad
Medalla de la República Oriental del Uruguay (2003)
Firma
Álvaro Uribe Signature.svg